Новые комментарии

поплевать..)))
Нина​Полезные кухонные советы 12 часов назад
А я вообще не представляю!!!
Хорошая статья. Свою жизнь, конечно, по чужой оцен...
это только в сбере? а если не сбер, а другой банк?...
Никакой депрессии! Жить надо СВОЕЙ жизнью!!Зависть...
Татьяна, думаю причина банальна, автор ищет оправд...
замечательная статья, спасибо. 
Не могу понять, зачем оценивать свою жизнь по прим...
муж сделал   короб не   выше спичечного  коробка 3...
Времени жалко по судам ходить...
Жорж​Полезные кухонные советы 2 дня назад
Что-то с трудом представляю, как сухая горчица буд...
Сергей​Опасно ли донорство крови 2 дня назад
Ничего подобного и близко нет!!! Сын, постоянно сд...
Нужно пить либо простую воду, либо лимонную. Лимон...
Последствия донорства выявятся  в пенсионном возра...
Чем старше, тем менее яркой должна быть косметика,...
Во деревня!!! И вашему фену ровно через минуту при...
Зачем повторяться. Сказать «делай зарядку» по сове...
Семья - семь Я​Секреты сушки белья 4 дня назад
Только мне приходится орать на сына и мужа, чтобы ...
Подскажите, где купить двухсотграммовый кусок мыла...

​Как быстро считать в уме

Как быстро считать в уме

Этот список нескольких малоизвестных математических трюков покажет вам как быстро считать в уме в случаях, посложнее чем 5 умножить на 10, а ещё ваши знакомые смогут пользоваться вами, как калькулятором.

1. Умножаем на 11

Все мы знаем, как быстро умножить число на 10, нужно лишь добавить ноль в конце, но знаете ли вы, что есть фишка как легко умножить двузначное число на 11? 

Допустим, нам нужно умножить 63 на 11.

Возьмите двузначное число, которое нужно умножить на 11 и представьте между его двумя цифрами место: 6_3 

Теперь сложите первую и вторую цифру этого числа и поместите в это место: 6_(6+3)_3

И наш результат умножения готов: 63*11=693 

Если же результат сложения первой и второй цифры двузначное число, вставляйте только вторую цифру, а к первой цифре исходного числа прибавляйте единицу: 79*11= 7_(7+9)_9 (7+1)_6_9 79*11=869

2. Быстрое возведение в квадрат числа, оканчивающегося на 5

Если вам нужно возвести возвести в кадрат двузначное число, заканчивающееся на 5, то вы можете сделать это очень просто в уме. Умножьте первую цифру числа на саму себя плюс единица и добавьте в конце 25, и это всё: 45*45=4*(4+1)_25=2025

3. Умножение на 5

Для большинства людей умножение на 5 не составляет труда для небольших чисел, но как быстро считать в уме большие числа, умноженные на 5? Вам нужно взять это число и разделить на 2. 

Если результат целое число, то добавьте к нему 0 в конце, если нет, отбросьте остаток и добавьте 5 в конце: 

1248*5=(1248/2)_(0 или 5)=624_(0 или 5)=6240 (результат деления на 2 целое число) 

4469*5=(4469/2)_(0 или 5)=(2234.5)_(0 или 5)=22345 (результат деления на 2 число с остатком)

4. Умножение на 4 

Это очень простая и, с первого взгляда, очевидная фишка умножения любого числа на 4, но несмотря на это люди не догадываются о ней в нужный момент. Чтобы просто умножить любое число на 4, нужно умножить его на 2, а потом снова умножить на 2: 67*4=67*2*2=134*2=268

5. Вычислить 15% 

Если вам нужно в уме вычислить 15% от какого-либо числа, то есть простой способ, как это сделать.

Возьмите 10% от числа (разделив число на 10) и добавьте к этому числу половину от полученных 10%. 

15% от 884 рублей=(10% от 884 рублей)+((10% от 884 рублей)/2)=88.4 рубля + 44.2 рубля = 132.6 рублей

6. Умножение больших чисел 

Если вам нужно перемножить большие числа в уме и одно из них четное, то вы можете воспользоваться методом упрощения множителей, уменьшая четно число в два раза, а второе увеличивая в два раза: 

32*125 

это 16*250

это 8*500

это 4*1000=4000

7. Деление на 5 

Разделить большое число на 5 в голове очень просто. 

Всё что нужно, это умножить число на 2 и сместить запятую на один знак назад: 

175/5

Умножаем на 2: 

175*2=350 

Смещаем на один знак:

35.0 или 35

1244/5

Умножаем на 2:

1244*2=2488 

Смещаем на один знак:

248.8

8. Вычитание из 1000

Чтобы вычесть большое число из тысячи, следуйте простой технике, отнимайте все цифры числа от 9, кроме последней, а последнее цифру числа отнимите от 10: 

1000-489=(9-4)_(9-8)_(10-9)=511 

Разумеется, чтобы научиться быстро считать в уме, нужно много раз попрактиковаться в использовании этих приемов, чтобы довести их до автоматизма, одноразовое прочтение оставит только нули в вашей голове.

​Как быстро считать в уме
Добавить в закладки
Назначить теги
Хороший совет
42
Совет работает
5
Плохой совет
Загрузка...
1 комментарий
00
2022-08-01 10:23:18

Таким замечательным навыкам обучали в советской школе.